Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkerupvej 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-13 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Navne: OmniMake Holding ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Stiftere: Give Me Wings IVS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: OmniMake ApS. (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Jesper Haulund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Give Me Wings IVS (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-03-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Haulund Hansen (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2019-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-08-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkerupvej 18, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Direktion: Jesper Haulund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2019-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i samt at besidde kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-13 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Legale ejere: Give Me Wings IVS (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: OmniMake Holding ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Reelle ejere: Jesper Haulund Hansen (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-02-13 tilføjes Stiftere: Give Me Wings IVS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)