Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 60, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Binavne: Axicon IVS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: karambul@bk.ru (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: Axiom Constructions IVS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Stiftere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-04 Statstidende Dekret
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Aleksejs Vilums (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 60, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Binavne: Axicon IVS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Aleksejs Vilums (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggeri og renovation. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: karambul@bk.ru (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: Axiom Constructions IVS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: Aleksejs Vilums (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)