Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvej 27, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: Society Synergies Group ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Navne: SSG HoCo 1 ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Stiftere: Society Synergies Group ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Henrik Skaksen Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvej 27, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvej 27, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Kirsten Riddervold (direktør) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvej 27, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Kirsten Riddervold (direktør) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: Society Synergies Group ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: SSG HoCo 1 ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: Society Synergies Group ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Korsør Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-05-05)