Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 tilføjes Revisor: Kjær Revision, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Solartag ApS. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solartag ApS. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2022-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solvognen ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Microturbine ApS. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kappelkærvej 5, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 7, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 7, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Thomas Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: Thomas Pedersen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: Kappelkær ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Pedersen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: Thomas Pedersen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)