Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-05-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karolinevej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Direktion: Torben Ove Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Legale ejere: TH HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: TH Ejendomme 2019 ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Reelle ejere: Torben Ove Hansen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-02-11 tilføjes Stiftere: TH HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)