Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkrogen 2, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, st., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: john.stensborg@gmail.com (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2019-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOLAMA Invest ApS. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2021-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: JUNU A/S. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: JUNU A/S. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Junu Holding A/S. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, st., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 1., 1260 København K (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 1., 1260 København K (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: John Stensborg (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: John Stensborg (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: Stonecastle ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: John Stensborg (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: John Stensborg (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)