Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Thora Valdimars Holding ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thora Valdimars ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rotate Birger Christensen A/S. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 fjernes Navne: Thora Valdimars Holding IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 15, st., 2500 Valby (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Direktion: Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir (direktør) (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og hermed forbundne ydelser. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Legale ejere: Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: Thora Valdimars Holding IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 tilføjes Reelle ejere: Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Stiftere: Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-13)