Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Navne: Benjamin ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: SB Taxi 3 IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredekærs Vænge 65, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlyst Vænge 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Direktion: Taifur Rahman Bhuiyan (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 fjernes Direktion: Shahab Uddin Bhuyan (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: taifur.bhuiyan@yahoo.com (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Legale ejere: Taifur Rahman Bhuiyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 fjernes Legale ejere: Shahab Uddin Bhuyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Reelle ejere: Taifur Rahman Bhuiyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 fjernes Reelle ejere: Shahab Uddin Bhuyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlyst Vænge 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-12 tilføjes Direktion: Shahab Uddin Bhuyan (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive taxikørsel (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-12 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Legale ejere: Shahab Uddin Bhuyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-12 tilføjes Navne: SB Taxi 3 IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-02-12 tilføjes Reelle ejere: Shahab Uddin Bhuyan (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Stiftere: Shahab Uddin Bhuyan (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Vedtægter: 2019-02-12 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)