Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingetoften 14, 8462 Harlev J (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Direktion: Flavia Moraes de Oliveria Paulsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af beklædning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Legale ejere: Flavia Moraes de Oliveria Paulsen, Carsten Almin Borgen Paulsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: EuroAmerican sales ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Reelle ejere: Flavia Moraes de Oliveria Paulsen, Carsten Almin Borgen Paulsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Stiftere: Flavia Moraes de Oliveria Paulsen, Carsten Almin Borgen Paulsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)