Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 tilføjes Direktion: Kim Juul Holst (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: KJ Holst Holding ApS, PAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: PAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kim Juul Holst, Thorvald Kristian Anker Mogensen (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Thorvald Kristian Anker Mogensen (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 52, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Thorvald Kristian Anker Mogensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, køb og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Legale ejere: Thorvald Kristian Anker Mogensen, PAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-06 fjernes Legale ejere: Thorvald Kristian Anker Mogensen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-06 tilføjes Navne: Teglskjærhaven ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Reelle ejere: Thorvald Kristian Anker Mogensen (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Stiftere: PAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)