Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 51, st., 2200 København N (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Binavne: Clara Brink Møller IVS, CBMøller IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Direktion: Clara Brink Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-12 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Hjemmeside: www.ellipsit.com (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: clarabrinkmoller@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Navne: Clara Brink Møller Invest IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Reelle ejere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Stiftere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 51, st., 2200 København N (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: clarabrinkmoller@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: hello@ellipsit.com (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 27, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Binavne: Clara Brink Møller IVS, CBMøller IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Direktion: Clara Brink Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holde et andet selskab. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-12 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Hjemmeside: www.ellipsit.com (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@ellipsit.com (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-12 tilføjes Navne: Clara Brink Møller Invest IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Reelle ejere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Stiftere: Clara Brink Møller (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Vedtægter: 2019-02-12 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)