Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOOP Communication Aps. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runebergs Alle 30, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Kenneth Visti Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre kapitalselskaber, at drive holdingvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-07 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Legale ejere: Kenneth Visti Larsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Navne: Matau Holding ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Visti Larsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Stiftere: Kenneth Visti Larsen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)