Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-17 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: ScanNautic A/S. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: CargoTech A/S. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2023-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ScanNautic A/S. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 14, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtebakken 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtebakken 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-02-11 tilføjes Direktion: Søren Henrik Parder (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af både og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Legale ejere: Søren Henrik Parder (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: LP-NAUTIC ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Henrik Parder (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-02-11 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-02-11 tilføjes Stiftere: Søren Henrik Parder (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)