Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 76.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-12 tilføjes Direktion: Gitte Warming (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-12 tilføjes Vedtægter: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Sarah Maria Nørskov (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-01-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Britta Bendix Ovesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Reelle ejere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Britta Bendix Ovesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-25 tilføjes Navne: Scandinavian Talent Hub ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-24 fjernes Navne: QD Travel ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: Britta Bendix Ovesen, Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-10-13 fjernes Legale ejere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-10-14 tilføjes Reelle ejere: Britta Bendix Ovesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvænget 46, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Bibranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Direktion: Sarah Maria Nørskov (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2019-02-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøver virksomhed med salg af studieture samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-11 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Legale ejere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: QD Travel ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Reelle ejere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Stiftere: Sarah Maria Nørskov, Gitte Warming (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)