Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Bibranche: Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2019-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Neurospace ApS. (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Neurospace ApS. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Neurospace ApS. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 34, 8362 Hørning (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Rasmus Steiniche (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-07 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Legale ejere: Rasmus Steiniche (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Navne: Steiniche ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Steiniche (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Stiftere: Rasmus Steiniche (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-11)