Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Navne: VJ Relocation Partners ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Navne: Corp. Relocation Management ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Vedtægter: 2023-10-19 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Jacob Eilsø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldebærlunden 35, 2670 Greve (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.relocation.as (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@relocation.as (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldebærlunden 35, 2670 Greve (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Cvijeta Milosevic (direktør) (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed i forbindelse med virksomhedsflytninger og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Legale ejere: Milosevic Holding ApS, LUFFE GROUP ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-06 tilføjes Navne: Corp. Relocation Management ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2019-02-06 tilføjes Reelle ejere: Cvijeta Milosevic, Jacob Eilsø (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Stiftere: Milosevic Holding ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-08)