Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mimizan Nedrivning ApS. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 9, 5. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Otterupvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Nicolaj Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Fabio Ciccarelli (direktør) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Dahl (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Fabio Ciccarelli (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Dahl (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Fabio Ciccarelli (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mimizan.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@quiberon.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otterupvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 1, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Fabio Ciccarelli (direktør) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: David Graun Hermann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Fabio Ciccarelli (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: David Graun Hermann (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Fabio Ciccarelli (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: David Graun Hermann (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 tilføjes Direktion: David Graun Hermann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@quiberon.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-02-08 tilføjes Legale ejere: David Graun Hermann (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 1, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i og besidde direkte og indirekte kapitalinteresserer i andre selvstændige selskaber, at være holdingvirksomhed samt dertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-08 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Mimizan Invest ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: David Graun Hermann (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: David Graun Hermann (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-08)