Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 31, 7600 Struer (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, st. tv., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET KÆRHOLT 1 K/S. (offentliggjort 2023-12-09)
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 30.06.2006. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, st. tv., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, st. tv., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, st. tv., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærholt 3, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Roden 2, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roden 2, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Anne Maries Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anne Maries Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Niels Peter Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og lignende samt fast ejendom. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Niels Peter Mathiesen (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Navne: Mathis Finans ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Peter Mathiesen (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-08)