Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: UGILT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S VINDPARK DØSTRUP LAUG. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2018-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørager Sundhedshus ApS. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: VOLSTRUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VOLSTRUP ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: UGILT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: UGILT HOLDING ApS, Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Direktion: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-23 fjernes Direktion: Erik Ugilt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Bestyrelse: Pernille Rønne Ugilt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Bestyrelse: Lene Kristine Aarup Ugilt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen, Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2019-03-05 fjernes Legale ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2019-03-06 fjernes Reelle ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Bestyrelse: Lene Kristine Aarup Ugilt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: Erik Ugilt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@volstrup.dk (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-20 tilføjes Navne: Ugilt & Ugilt Holding A/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Reelle ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)