Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Kamran Ahmad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 75, 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Delta Park 30, 1. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fremstilling af andre fødevare i.a.n. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontakt@royalbagel.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: berna@0242.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Direktion: Kamran Ahmad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-07-29 fjernes Direktion: Berna Olgun (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-07-28 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-07-29 tilføjes Legale ejere: Kamran Ahmad (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 fjernes Legale ejere: Gülüzar Gezen, Berna Olgun (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Navne: Bagelpusher ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-28 fjernes Navne: Beras APS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Reelle ejere: Kamran Ahmad (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 fjernes Reelle ejere: Gülüzar Gezen, Berna Olgun (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Vedtægter: 2020-07-29 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 tilføjes Direktion: Berna Olgun (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Fatih Kaya (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-08 tilføjes Legale ejere: Berna Olgun (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-10-08 fjernes Legale ejere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-08 tilføjes Reelle ejere: Berna Olgun (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-10-08 fjernes Reelle ejere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-08-01 tilføjes Legale ejere: Gülüzar Gezen (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-08-01 tilføjes Reelle ejere: Fatih Kaya, Gülüzar Gezen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-07-31 fjernes Reelle ejere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delta Park 30, 1. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Fatih Kaya (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af tøj, detail og engros samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-07 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: berna@0242.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Legale ejere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-02-07 tilføjes Navne: Beras APS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Stiftere: Fatih Kaya (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)