Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Axel Tobias Vieth (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: CHRISTO ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ro's Torv 1, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@realadmin.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-01-30 tilføjes Bestyrelse: Axel Tobias Vieth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Direktion: Axel Tobias Vieth (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i, ejerskab samt udlejning og salg af ejendomme samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Legale ejere: CHRISTO ApS, Niels Gram-Hanssen, LUND INVEST AF 21.12.06 ApS, P2 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2019-01-30 tilføjes Navne: Rådyrvænget P/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Axel Tobias Vieth, Jacob Lund Falkensted, Niels Gram-Hanssen, Jens Juel Ulrich (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Stiftere: P2 HOLDING ApS, Niels Gram-Hanssen, LUND INVEST AF 21.12.06 ApS, CHRISTO ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)