Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 31, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Direktion: Lars Eg Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-07 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Legale ejere: VIKINGBUS DANMARK A/S (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Navne: VSB 19 ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Stiftere: VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-01-01 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Lars Eg Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Anders Bæk Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: VIKINGBUS DANMARK A/S (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-08-02 fjernes Legale ejere: VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-08-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-08-02 fjernes Revisor: N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-08-02 fjernes Reelle ejere: Anders Bæk Larsen (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-23 tilføjes Vedtægter: 2021-07-23 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 tilføjes Revisor: N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-11-05 fjernes Revisor: CR Revision, Registreret revisor (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-07-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Bæk Larsen (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-07-16 fjernes Reelle ejere: Ejner Skovlund Larsen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-15 fjernes Reelle ejere: Anders Bæk Larsen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 31, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Anders Bæk Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasing og udlejning af motorkøretøjer til personbefordring samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-07 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Legale ejere: VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-02-07 tilføjes Navne: VSB 19 ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Anders Bæk Larsen, Ejner Skovlund Larsen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Revisor: CR Revision, Registreret revisor (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-02-07 tilføjes Stiftere: VESTER SKERNINGE BILERNE AF 1974 ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)