Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 99, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Mohamad Kamal Moussa El-Cheikh Hassan (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Legale ejere: Mohamad Kamal Moussa El-Cheikh Hassan (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Navne: MCH Energi Byg ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Reelle ejere: Mohamad Kamal Moussa El-Cheikh Hassan (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Stiftere: Mohamad Kamal Moussa El-Cheikh Hassan (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)