Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-08 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAMO BETONBORING ApS. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 134, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Andreas Poulsen Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskabet og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Poulsen Nørgaard (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Andreas Nørgaard Holding ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Poulsen Nørgaard (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: Andreas Poulsen Nørgaard (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-07)