Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kussangajaannguaq 44, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiap Aqq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiap Aqq 5, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: KUikoq 35, 3951 Qasigiannguit (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Legale ejere: Frank Tormand Larsen, Nive Julie Elisabeth Heilmann (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Legale ejere: Frank Tormand Larsen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Reelle ejere: Frank Tormand Larsen, Nive Julie Elisabeth Heilmann (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Reelle ejere: Frank Tormand Larsen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: KUikoq 35, 3951 Qasigiannguit (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: KUikoq 35, 3951 Qasigiannguit (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hjemmeside: www.diskobay-tours.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@diskobay-tours.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: frank@diskobay-tours.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: KUikoq 35, 3951 Qasigiannguit (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-01-24 tilføjes Direktion: Frank Tormand Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor turisme, herunder bl.a. oplevelsesturisme, trofæjagt, fisketure og bådcharter samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-24 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: frank@diskobay-tours.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-01-24 tilføjes Legale ejere: Frank Tormand Larsen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Navne: Diskobay Tours ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Tormand Larsen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Stiftere: Frank Tormand Larsen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Vedtægter: 2019-01-24 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)