Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-16 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Lyngsø Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Bestyrelse: Daniel Braad Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Anders Lyngsø Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 tilføjes Legale ejere: MLJ Holding Kjellerup ApS, ALJ & JLJ Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: DBJ Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: MLJ Holding Kjellerup ApS, ALJ & JLJ Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: MLJ Holding Kjellerup ApS, ALJ & JLJ Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Arne Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Daniel Braad Jørgensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Arne Lynggaard Jørgensen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-19 tilføjes Bestyrelse: Anders Lyngsø Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-01-19 tilføjes Vedtægter: 2022-01-19 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 654.902,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Arne Jørgensen Holding ApS, DBJ Holding ApS, Haurbak Vestergård Holding ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: Haurbak Vestergård Holding ApS, DBJ Holding ApS, Arne Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen, Arne Lynggaard Jørgensen, Daniel Braad Jørgensen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen, Daniel Braad Jørgensen, Arne Lynggaard Jørgensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjørslevvej 79, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Bestyrelse: Daniel Braad Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Direktion: Morten Lyngsø Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Formål: selskabets formål er landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug, forpagtning og husdyrproduktion samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-05 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mojorlj@gmail.com (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: Haurbak Vestergård Holding ApS, DBJ Holding ApS, Arne Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-02-05 tilføjes Navne: Risbak A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Lyngsø Jørgensen, Daniel Braad Jørgensen, Arne Lynggaard Jørgensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2019-02-05 tilføjes Stiftere: Haurbak Vestergård Holding ApS, DBJ Holding ApS, Arne Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)