Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 47, 2., 2200 København N (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Direktion: Michael Nadeem Muderspach Qureshi (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-05 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Hjemmeside: https://migogkbh.dk (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Legale ejere: Min By Media A/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Navne: MigogKbh Media ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Reelle ejere: Michael Nadeem Muderspach Qureshi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Stiftere: Rasmus Kramer Høy Schou, Min By Media A/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 47, 2., 2200 København N (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Min By Media A/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: Min By Media A/S (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Nadeem Muderspach Qureshi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Thomas Enevoldsen, Mads Peter Veiby, Anders Damm Christensen, Jes Pavia Lennert (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-04 fjernes Reelle ejere: Michael Nadeem Muderspach Qureshi (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-30 fjernes Legale ejere: 150308 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: 150308 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Peter Aaløkke Sindahl (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Peter Aaløkke Sindahl, Min By Media A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Min By Media A/S (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 60.976,00 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-02-05 tilføjes Direktion: Michael Nadeem Muderspach Qureshi (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive mediavirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-05 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Hjemmeside: https://migogkbh.dk (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: Min By Media A/S (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Navne: MigogKbh Media ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Nadeem Muderspach Qureshi, Thomas Enevoldsen, Mads Peter Veiby, Anders Damm Christensen, Jes Pavia Lennert (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Stiftere: Rasmus Kramer Høy Schou, Min By Media A/S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)