Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Corp. Relocation Management ApS. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldebærlunden 35, 2670 Greve (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Cvijeta Milosevic (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Legale ejere: Cvijeta Milosevic (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: Milosevic Holding ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Reelle ejere: Cvijeta Milosevic (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Stiftere: Cvijeta Milosevic (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)