Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Signe Flindt Clausen | 31.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Anne Damgaard | 28.10.2020 | 31.03.2023 | direktør |
Mads-Frederik Juul Damgaard | 31.10.2019 | 28.10.2020 | direktør |
Christopher Moyell Juul | 05.02.2019 | 31.10.2019 | adm. dir |