Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 8, st. tv., 1354 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Binavne: Sustainable Innovation Intelligence ApS, SDG Innovation Intelligence ApS, Impact Innovation Intelligence ApS, Green Tech Intelligence ApS, 10x Impact Intelligence ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Direktion: Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Legale ejere: Green Innovation Group A/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: Green Innovation Intelligence ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs, Martin Andreas Petersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Stiftere: Green Innovation Group A/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-02-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Joachim Espeland Almdal (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 8, st. tv., 1354 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Binavne: Sustainable Innovation Intelligence ApS, SDG Innovation Intelligence ApS, Impact Innovation Intelligence ApS, Green Tech Intelligence ApS, 10x Impact Intelligence ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Direktion: Joachim Espeland Almdal (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drifte software, samt konsulentvirksomhed og investering. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: Green Innovation Group A/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Navne: Green Innovation Intelligence ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs, Martin Andreas Petersen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Stiftere: Green Innovation Group A/S (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Vedtægter: 2019-01-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)