Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Bjerregårds Vej 16, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-03 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Legale ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Stiftere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Ship Supply ApS. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Ship Supply ApS. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Karsten Heisel Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Bjerregårds Vej 16, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Direktion: Karsten Heisel Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-03 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Legale ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Navne: Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Stiftere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Vedtægter: 2019-02-03 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2019-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)