Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvænget 4, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 200, 6893 Hemmet (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2019-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2023-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 200, 6893 Hemmet (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 200, 6893 Hemmet (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 200, 6893 Hemmet (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2019-02-04 tilføjes Direktion: Jonas Bech Hermansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve rettigheder og anparter (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-04 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jbh@nne-as.dk (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Legale ejere: Jonas Bech Hermansen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Navne: Jonas Bech Hermansen Holding Aps (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bech Hermansen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-02-04 tilføjes Stiftere: Jonas Bech Hermansen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Vedtægter: 2019-02-04 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)