Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 24, 2840 Holte (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Kontaktoplysninger: carstenspur@gmail.com (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Legale ejere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Navne: VVH Holding IVS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Reelle ejere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Stiftere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Spur Webshops IVS. (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Carsten Spur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 24, 2840 Holte (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Carsten Spur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve formueforvaltning og i øvrigt at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: carstenspur@gmail.com (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: VVH Holding IVS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: Carsten Spur (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)