Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Direktion: Eigild Bødker Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Legale ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Navne: Eigild Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Eigild Bødker Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Legale ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: Eigild Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Vedtægter: 2018-10-29 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)