Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 tilføjes Binavne: CPH-X ApS (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Binavne: CIMI Executive A/S, Accelerate Executive Academy A/S, AXE Academy A/S, CIMI Executive Academy A/S, Copenhagen Executive Academy A/S (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-09 tilføjes Navne: Copenhagen Executive Academy ApS (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Navne: Copenhagen International Management Implementation Executive Academy A/S (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-09 tilføjes Vedtægter: 2023-06-09 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-09 fjernes Bestyrelse: Martin William Edwards (formand) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 fjernes Bestyrelse: Caroline Michaela Kistorp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Caspernervil@gmail.com (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-03 tilføjes Binavne: Copenhagen Executive Academy A/S (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-05-02 fjernes Binavne: CIMI Academy A/S (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-02-06 tilføjes Binavne: CIMI Executive Academy A/S (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-02-05 fjernes Binavne: Copenhagen International Management Implementation Executive Academy A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Binavne: Copenhagen International Management Implementation Executive Academy A/S, CIMI Academy A/S, CIMI Executive A/S, Accelerate Executive Academy A/S, AXE Academy A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Bestyrelse: Daniel Francis Muzyka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Caroline Michaela Kistorp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Navne: Copenhagen International Management Implementation Executive Academy A/S (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: CIMI Executive Academy A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: CIMI Executive Academy A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Casper Sofus Nervil (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser, ledelsesmæssig rådgivning, herunder kursus- og undervisningsvirksomhed til enhver erhvervsmæssig branchevirksomhed i indog udland og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Nervil Holding ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Sofus Nervil (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: Nervil Holding ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)