Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hjemmeside | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lyras Nordamerika ApS. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Mark Kalhøj Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Rasmus Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Videbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-09-19 tilføjes Bestyrelse: Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen (formand) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 fjernes Bestyrelse: Martin Bøge Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Karen Angelo Hækkerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-06-09 fjernes Bestyrelse: Simon Krogsgaard Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-03-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Videbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-03-28 fjernes Bestyrelse: Rasmus Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Stefan Sletting Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-14 tilføjes Bestyrelse: Simon Krogsgaard Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-10-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Lyhne Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-10 tilføjes Hjemmeside: www.lyras.dk (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Plaugborg Brandt Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-08-02 fjernes Bestyrelse: Holger Colding-Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-02-19 tilføjes Direktion: Stefan Sletting Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Rasmus Mortensen alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-13 tilføjes Vedtægter: 2021-02-13 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@lyras.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: rm@lyras.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Mortensen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-12-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Mortensen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-11-24 fjernes Legale ejere: Mathias Kræmmergaard Kristensen (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Arndt Trintved (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2019-10-03 fjernes Bestyrelse: Kai Erik Vinther Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 148, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervangen 2, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervangen 2, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: rm@lyras.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Kai Erik Vinther Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Rasmus Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Mathias Kræmmergaard Kristensen, Lyras DK ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Lyras A/S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Mortensen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: Lyras DK ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)