Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2 Monkeys ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Navne: 2 Monkeys Holding ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-21 fjernes Navne: 2 Monkeys Holding IVS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Vedtægter: 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 96, 4171 Glumsø (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Direktion: Henrik Dam Vielsted (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-29 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Dam Vielsted (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Navne: 2 Monkeys Holding IVS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-01-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dam Vielsted (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Stiftere: Henrik Dam Vielsted (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-29 tilføjes Vedtægter: 2019-01-29 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)