Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsvej 11, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 8, 2. 224., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Brich Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Brich Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mikkel og H.C. Brich Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mikkel og H.C. Brich Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2021-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3DCP ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 8, 2. 224., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Mikkel Brich Dam (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Brich Dam (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Brich Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Brich Dam (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Stiftere: Mikkel Brich Dam (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør alene (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)