Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ÅBOULEVARDEN 18 ApS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: ACTUS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Claus Møller (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bo Evald Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Morten Sjøstrand Fagerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 19.500.000,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Claus Møller, HAWI ApS, Kirneh Invest ApS, JMM Invest 2017 ApS, H. RASMUSSEN HOLDING ApS, F. MØLLER HOLDING ApS, LOL ApS, ANPARTSSELSKABET PS AF 1/8 - 1998, Britt Bjerggaard, Morten Korsgaard (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-02-21 fjernes Legale ejere: ACTUS INVESTOR A/S (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-21 tilføjes Reelle ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-02-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Kaas Horsbøl, Claus Møller (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-20 fjernes Reelle ejere: Claus Møller (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Sjøstrand Fagerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-01-30 tilføjes Direktion: Jesper Kaas Horsbøl (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-30 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Legale ejere: ACTUS INVESTOR A/S (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Åboulevarden 18 Holding A/S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Møller, Jesper Kaas Horsbøl (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Stiftere: ACTUS INVESTOR A/S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)