Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOTALPRODUKTION ApS. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Guido ApS. (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre danske og udenlandske kapitalselskaber. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvangen 14, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Direktion: Guido Liebgen (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Legale ejere: Guido Liebgen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Navne: Liebgen Holding ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Reelle ejere: Guido Liebgen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Vedtægter: 2018-10-16 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)