Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Direktion: Christoffer Fog Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Jive Media ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: 7DK IvS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Christoffer Fog Dahl (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: Jive Media ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-04 fjernes Reelle ejere: Martin Grønnehøj (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Jive Media ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-09-08 fjernes Legale ejere: Jive Media ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Fog Dahl (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-09-08 fjernes Reelle ejere: Christoffer Fog Dahl (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-08-01 fjernes Legale ejere: Greenhill Holding ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Greenhill Holding ApS, Jive Media ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-02-14 fjernes Legale ejere: Jive Media ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Martin Grønnehøj (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 46, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-01-23 tilføjes Direktion: Christoffer Fog Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med online transaktioner samt efter ledelsens vurdering lignende aktiviteter. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Legale ejere: Jive Media ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-01-23 tilføjes Navne: 7DK IvS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Fog Dahl (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Stiftere: Jive Media ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Vedtægter: 2019-01-23 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-07)