Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lassonsvej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Juhl Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Direktion: Lars Ternholt-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-06 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: Elin Merete Nielsen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: Mosco ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Elin Merete Nielsen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)