Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: MARTEL Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: MARTEL Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JM El-teknik ApS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vivaldisvej 153, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Direktion: Sanne Elgaard Martens (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og besidde kapitalandele i øvrige selskaber samt foretage investeringer i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-30 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Legale ejere: Sanne Elgaard Martens (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Navne: MARTEL Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Sanne Elgaard Martens (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Stiftere: Sanne Elgaard Martens (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)