Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagenize Aps. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagenize Aps. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-29 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Legale ejere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Navne: Fnuld IVS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Reelle ejere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Stiftere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-03-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-01 Statstidende Dekret
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Morten Kabell Lundberg (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, 3. tv., 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-01-29 tilføjes Direktion: Morten Kabell Lundberg (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-29 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Legale ejere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Navne: Fnuld IVS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Stiftere: Morten Kabell Lundberg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-01-29 tilføjes Vedtægter: 2019-01-29 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)