Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 55, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Bestyrelse: Frederik Amorøe Thyge Reinecke (næstformand) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Direktion: Henrik Juul Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Legale ejere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke, Beda IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Navne: HOF Vin IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Reelle ejere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Stiftere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke, Beda IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 55, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Bestyrelse: Frederik Amorøe Thyge Reinecke (næstformand) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Henrik Juul Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, køb og salg af vin og spiritus. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke, Beda IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: HOF Vin IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Stiftere: Henrik Juul Andersen, Frederik Amorøe Thyge Reinecke, Beda IVS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller ét medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)