Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-30 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: hosam.91.ee@gmail.com (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Navne: Byen Pizza ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Hussam Mohamad Ezz Eddin (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Stiftere: Hussam Mohamad Ezz Eddin, Ahmad Husein (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Hussam Mohamad Ezz Eddin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Hussam Mohamad Ezz Eddin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-01 fjernes Direktion: Ahmad Husein (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Hussam Mohamad Ezz Eddin (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Ahmad Husein (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 fjernes Reelle ejere: Hussam Mohamad Ezz Eddin (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Direktion: Ahmad Husein (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-30 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med en restaurant som pizzeriaer, grillbarer og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-30 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hosam.91.ee@gmail.com (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Navne: Byen Pizza ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Hussam Mohamad Ezz Eddin, Ahmad Husein (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Stiftere: Hussam Mohamad Ezz Eddin, Ahmad Husein (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)