Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørskætten 20, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-08 tilføjes Navne: WenKon Rådgivende Ingeniører ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-07 fjernes Navne: WenKon Rådgivende Ingeniører IVS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 tilføjes Direktion: Mingfang Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Direktion: Wisam Elias Neaman (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-29 fjernes Direktion: Mingfang Wang (direktør) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 tilføjes Reelle ejere: Mingfang Wang (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Wisam Elias Neaman (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-29 fjernes Reelle ejere: Mingfang Wang (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Wisam Elias Neaman (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-01-29 tilføjes Direktion: Mingfang Wang (direktør) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med ingeniørrådgivning og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-29 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Hjemmeside: wenkon.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 250,00 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: wenkon@wenkon.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Legale ejere: Wisam Elias Neaman, Mingfang Wang (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-01-29 tilføjes Navne: WenKon Rådgivende Ingeniører IVS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-01-29 tilføjes Reelle ejere: Mingfang Wang, Wisam Elias Neaman (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Stiftere: Wisam Elias Neaman, Mingfang Wang (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 tilføjes Vedtægter: 2019-01-29 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-29)