Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Kribent Holding ApS (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: Kribent Holding IVS (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Fortytwo Analytics ApS. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Fortytwo Analytics ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Fortytwo Analytics ApS. (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2020-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Fortytwo Analytics ApS. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2020-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Forsyning 360 Aps. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Datafy ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idylvænget 38, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Bent Nissen Froning (direktør) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Legale ejere: Bent Nissen Froning (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: Kribent Holding IVS (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-01-28 tilføjes Reelle ejere: Bent Nissen Froning (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Stiftere: Bent Nissen Froning (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-28)