Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIIN ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2021-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 tilføjes Navne: Liin by Liin Holding ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-19 fjernes Navne: Liin by Liin Holding IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 tilføjes Vedtægter: 2021-06-20 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oksbølvej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Direktion: Mikkel Ruby (direktør) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, investering samt beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-27 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 671,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Legale ejere: Mikkel Ruby (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Navne: Liin by Liin Holding IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-01-27 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Ruby (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Stiftere: Mikkel Ruby (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 tilføjes Vedtægter: 2019-01-27 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-28)