Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Dekret | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Næringen 85, st. mf., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Binavne: Svampelab ApS, Svampehaven ApS, Svampedyrkning ApS, Mycelium ApS, Gourmetsvampe.dk ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Hjemmeside: www.svamperiet.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: dt@svamperiet.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: Frederik Riber Bruun, Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Navne: Svamperiet ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen, Frederik Riber Bruun (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Stiftere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-17 Statstidende Dekret
Den 2022-10-15 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-10-14 fjernes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Frederik Riber Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næringen 85, st. mf., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 23, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Hjemmeside: www.svamperiet.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-03 fjernes Hjemmeside: www.gourmetsvampe.dk (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: dt@svamperiet.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: daniel@gourmetsvampe.dk (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-09-06 tilføjes Binavne: Svampelab ApS, Svampehaven ApS, Svampedyrkning ApS, Mycelium ApS, Gourmetsvampe.dk ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-05 fjernes Binavne: Svampelab IVS, Mycelium IVS, Grundtvigs Svamperi IVS, Gourmetsvampe.dk IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-06 tilføjes Navne: Svamperiet ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-05 fjernes Navne: Svamperiet IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-09-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 23, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 1., 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-11-28 tilføjes Hjemmeside: www.gourmetsvampe.dk (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: daniel@gourmetsvampe.dk (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2020-03-24 tilføjes Binavne: Svampelab IVS, Mycelium IVS, Grundtvigs Svamperi IVS, Gourmetsvampe.dk IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-03-24 tilføjes Legale ejere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-03-23 fjernes Legale ejere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Reelle ejere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen, Frederik Riber Bruun (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-03-23 fjernes Reelle ejere: Frederik Riber Bruun, Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 ud af 2 direktører. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2020-03-23 tilføjes Navne: Svamperiet IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-03-22 fjernes Navne: Grundtvig & Bruun IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 1., 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Frederik Riber Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2019-01-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at dyrke og sælge gourmet svampe (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Legale ejere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen, Frederik Riber Bruun (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: Grundtvig & Bruun IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-28 tilføjes Reelle ejere: Frederik Riber Bruun, Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Stiftere: Daniel Grundtvig Rosenstand Thomsen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 ud af 2 direktører (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-11)